KRS 0000049966
NIP7272512427
REGON47277916000000
Nazwa"RAVENS BERGER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRAVENS BERGER POLSKA
Data rejestracji 08 paź 2001 (23 lata temu) 08 paź 2001
Data usunięcia 04 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIEWNA, 15, ŁÓDŹ, 94-250, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMARADOSŁAW HAUSS
Prokurent
2001-10-08
2006-02-14
SAMOISTNA
JOSEF FRANZ VORMWEG
Likwidator
2006-02-14
2019-10-04
RAVENSBERGER WIND GMBH & CO KG
Wspólnik
2001-10-08
2019-10-04
79 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.950,00 ZŁOTYCH
RICHARD WILHELM FLICK
Wspólnik
2001-10-08
2019-10-04
15 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOSEF FRANZ VORMWEG
PREZES
2001-10-08
2006-02-14
2001-10-08
2006-02-14
"RAVENS BERGER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie