KRS 0000049921
REGON01194579800000
NazwaPOSTĘPOWE GOSPODARSTWO ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOSTĘPOWE GOSPODARSTWO ROLNE
Data rejestracji 26 paź 2001 (23 lata temu) 26 paź 2001
Data usunięcia 09 lut 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYBACKA, 11, WROCŁAW, 53 - 656, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #0111 PRODUKCJA ROLNO - SPOZYWCZA #0201 LEŚNICTWOTRANS-FORMERS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-26
2003-02-04
1.159 (TYSIĄC STO PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 1.000,- (TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.159.000 (JEDEN MILION STO PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
014865108
Wspólnik
2003-02-04
2005-02-09
1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200000 ZŁ
89104201400000
BARBARA WŁADYSŁAWA PIOTROWSKA
Likwidator
2004-03-31
2005-02-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WITOLD ZIŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2004-03-31
BARBARA WŁADYSŁAWA PIOTROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-04
2004-03-31
2001-10-26
2003-02-04
"CETAN WAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-04
2004-03-31
POSTĘPOWE GOSPODARSTWO ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-26
2003-02-04
ANNOPOL, 18, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie