KRS 0000049894
NIP6960007168
REGON41002748000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PAROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PAROL"
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Data usunięcia 18 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KROTOSZYŃSKA, 67, POGORZELA, 63-860, POGORZELA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 947600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHZDZISŁAW FIGIELEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2002-12-10
BOGDAN MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2021-02-18
MIROSŁAW WILCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2021-02-18
STANISŁAW SOBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2021-02-18
STANISŁAW KOPEĆ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2021-02-18
MARIAN KRZEKOTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2021-02-18
JAN WACHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2002-12-10
TADEUSZ BRYLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2021-02-18
LESZEK KRAJKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2002-12-10
GRZEGORZ ZIELONKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2002-12-10
WŁADYSŁAW ROBACZYŃSKI
Wspólnik
2001-10-22
2021-02-18
1218 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 121.800,-ZŁ
BARBARA KOSTEK
Likwidator
2002-12-10
2021-02-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
BARBARA KOSTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2002-12-10
JAN KONARCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2002-12-10
ADAM KRZYŻANIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-22
2002-12-10
2001-10-22
2002-12-10
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PAROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie