KRS 0000049791
NIP6690504855
REGON33003400600000
Nazwa"HUNTER" BIURO POLOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"HUNTER" BIURO POLOWAŃ
Data rejestracji 04 paź 2001 (23 lata temu) 04 paź 2001
Data usunięcia 29 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWSZCZAKÓW, 4, KOSZALIN, 75-357, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN LEONARD PAWŁOWSKI
Wspólnik
2001-10-04
2013-04-08
52 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ NA SUMĘ 26 000 ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY)
IRENA PAWŁOWSKA
Wspólnik
2001-10-04
2014-01-29
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000 ZŁ
JOLANTA MARIA WIERCIOCH
Wspólnik
2001-10-04
2014-01-29
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY PO 500,-ZŁ KAŻDY UDZIAŁ NA ŁĄCZNĄ SUMĘ 12 000,-ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁ)
IRENA PAWŁOWSKA
Prokurent
2001-10-04
2013-05-24
SAMOISTNA
JOLANTA MARIA WIERCIOCH
Likwidator
2013-04-08
2014-01-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAN LEONARD PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2013-04-08
JOLANTA MARIA WIERCIOCH
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-10-04
2013-04-08
2001-10-04
2010-04-28
"HUNTER" BIURO TURYSTYKI I POLOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-28
2013-04-08
"HUNTER" BIURO POLOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-04-08
2013-04-16
"HUNTER" BIURO TURYSTYKI I POLOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie