KRS 0000049686
NIP7551002292
REGON00050454500000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W GŁUCHOŁAZACH
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W GŁUCHOŁAZACH
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 01 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 12, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKWŁADYSŁAW EUGENIUSZ KRYSOWATY
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2014-10-01
MARIA ROGUCKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2014-10-01
TADEUSZ WOJCIECH WIZIMIRSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2006-07-25
HUBERT WINCENTY BEDRUNKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2014-10-01
STANISŁAW DOROSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2014-10-01
KAZIMIERZ WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-19
2014-10-01
JAN MICHAŁ KITAJCZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2006-07-25
KAZIMIERZ ADAM WILK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2005-08-22
EUGENIA WNĘK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2010-08-19
EUGENIUSZ PAWEŁ ZUZIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2005-08-22
GABRIELA ADAMCZYK
Pełnomocnik
2007-10-04
2014-10-01
PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH W IMIENIU I NA RZECZ MOCODAWCY. WYSOKOŚĆ ZAWIERANIA JEDNEJ UMOWY KREDYTOWEJ USTALA SIĘ DO 50.000,-ZŁOTYCH (SŁOWNIE:PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY), PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA I LIKWIDOWANIA LOKAT TERMINOWYCH ORAZ DO ZAKŁADANIA I LIKWIDOWANIA DEPOZYTÓW W INNYCH BANKACH W IMIENIU I NA RZECZ MOCODAWCY. KAŻDORAZOWO WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
WŁADYSŁAW PYCLIK
PREZES
2001-10-16
2014-10-01
ELŻBIETA TERESA PŁATKOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2001-10-16
2014-10-01
TADEUSZ JASTRZĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-16
2003-11-14
BOGUSŁAWA EWA FIRLEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-14
2014-10-01
2001-10-16
2001-12-18
WARSZAWSKA, 12, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie