KRS 0000049590
REGON00039215800000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
Data rejestracji 04 paź 2001 (23 lata temu) 04 paź 2001
Data usunięcia 02 sie 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 38, WARTA BOLESŁAWIECKA, 59-722, WARTA BOLESŁAWIECKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKIRENA SZTANDERA
Likwidator
2004-04-01
2005-08-02
JAN KAWAŁKO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2004-01-07
FRANCISZEK OSIP
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2005-08-02
MARIAN PIERZCHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2004-01-07
TERESA PRZYBYLSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2005-08-02
WERONIKA WILCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2004-01-07
JAN ZBIGNIEW TOKARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2005-08-02
GENOWEFA KOPEĆ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2005-08-02
JAN LEŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2005-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
FRANCISZEK CECHNER
PREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2004-04-01
EWA BOGUSŁAWA KOPCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-04
2004-04-01
2001-10-04
2004-04-01
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie