KRS 0000049570
NIP5261297705
REGON01105923000000
NazwaEVE AUTREE ODDZIAŁ W POLSCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEVE AUTREE ODDZIAŁ W POLSCE
Data rejestracji 04 paź 2001 (23 lata temu) 04 paź 2001
Data usunięcia 04 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻUPNICZA, 17, WARSZAWA, 03-821, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 31000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5261297705
data rejestracji 30 paź 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEKRYSTYNA ELŻBIETA NIEWÓJT
Beneficjent
KRYSTYNA ELŻBIETA NIEWÓJT
reprezentant
ANNE-SOPHIE MARIE BRUERE DURAND
Wspólnik
2001-10-04
2003-10-10
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,- ZŁ
PATRICK DURAND
Wspólnik
2001-10-04
2003-10-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,- ZŁ
ANDRZEJ MIROSŁAW ŁAGUTKO
Wspólnik
2003-10-10
2013-05-10
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 ZŁ.
WIESŁAW NIEWÓJT
Wspólnik
2004-03-04
2013-05-10
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27 500,00 ZŁ.
KRYSTIAN PAWEŁ NIEWÓJT
Wspólnik
2013-05-10
2022-01-04
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH
KRYSTYNA ELŻBIETA NIEWÓJT
Wspólnik
2013-05-10
2022-01-04
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500 ZŁOTYCH
KRYSTYNA ELŻBIETA NIEWÓJT
Likwidator
2019-02-20
2022-01-04
KRYSTYNA ELŻBIETA NIEWÓJT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ANNE-SOPHIE MARIE BRUERE DURAND
PREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2003-10-10
PATRICK DURAND
VICE PREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2003-10-10
WIESŁAW NIEWÓJT
PREZES ZARZĄDU
2003-10-10
2013-05-10
KRYSTYNA ELŻBIETA NIEWÓJT
PREZES ZARZĄDU
2013-05-10
2019-02-20
2001-10-04
2003-10-10
"DOM I DEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-10
2016-05-23
AYCOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-23
2019-02-20
EVE AUTREE ODDZIAŁ W POLSCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-04
2003-10-10
TURKUSOWA, 5, KOMORÓW, 05-806, KOMORÓW, POLSKA
2003-10-10
2014-10-28
GEN. ROMANA ABRAHAMA, 18, WARSZAWA, 03-982, WARSZAWA, POLSKA
2014-10-28
2018-08-30
WITWICKIEGO WŁADYSŁAWA, 10, WARSZAWA, 03-980, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie