KRS 0000049375
NIP8792289723
REGON87156245600000
NazwaADA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADA -
Data rejestracji 02 paź 2001 (23 lata temu) 02 paź 2001
Data usunięcia 24 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHROBREGO, 135, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#361 PRODUKCJA MEBLI #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #7440Z REKLAMA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #55 HOTELE I RESTAURACJE #72 INFORMATYKA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNEANTONI JAN PANKIEWICZ
Wspólnik
2001-10-02
2003-02-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
JAN PŁONKA
Wspólnik
2001-10-02
2003-02-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
ELŻBIETA SZACHNIEWICZ
Wspólnik
2001-10-02
2003-02-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
WIESŁAWA JÓZEFA KRÓLIKOWSKA
Wspólnik
2001-10-02
2003-02-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
"DAG" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2003-02-24
2020-01-24
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁOTYCH
871527164
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
JAN PŁONKA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-02
2003-02-24
ANTONI JAN PANKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-02
2003-02-24
WŁODZIMIERZ KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-24
2004-02-10
MIROSŁAW BORN
PREZES ZARZĄDU
2004-02-10
2020-01-24
2001-10-02
2003-01-15
KOCIEWSKA, 22, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie