KRS 0000049262
NIP5242408842
REGON01734704100000
Nazwa"UNIGEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNIGEL
Data rejestracji 13 lis 2001 (23 lata temu) 13 lis 2001
Data usunięcia 25 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁĘBOCKA, 15, WARSZAWA, 03-287, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#1552Z PRODUKCJA LODÓW #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1584Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJFAYSSAL KHALED HAMOU
Wspólnik
2001-11-13
2022-07-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
JAROSŁAW ANTONI ORECHWO
Wspólnik
2001-11-13
2006-01-13
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 PLN (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
YASSIN NAJJAR
Wspólnik
2001-11-13
2022-07-25
110 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 PLN (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANAS SALAHADIN ADI
Wspólnik
2001-11-13
2003-12-12
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 PLN (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
HOLA ADI
Wspólnik
2001-11-13
2003-12-12
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 PLN (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAHER MASOUTI
Wspólnik
2003-12-12
2022-07-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
HANNA MITURA
Prokurent
2004-11-16
2006-01-13
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ANAS SALAHADIN ADI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-13
2003-12-12
YASSIN NAJJAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-13
2004-11-16
MAHER MASOUTI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2022-07-25
2001-11-13
2004-11-16
CHŁODNA, 15, WARSZAWA, 00-891, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie