KRS 0000049126
NIP7770020433
REGON00045727700000
NazwaSPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO "PREBUD" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO "PREBUD"
Data rejestracji 29 paź 2001 (23 lata temu) 29 paź 2001
Data usunięcia 31 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SARMACKA, 7, POZNAŃ, 61 - 616, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7770020433
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPRZEMYSŁAW SZLACHETKA
Likwidator
2018-12-21
2021-05-31
LUDWIK KOLICKI
Pełnomocnik
2011-12-19
2018-12-21
NA PODSTAWIE § 30 STATUTU SPÓŁDZIELNI ZARZĄD SPÓŁDZIELCZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA "PREBUD" W POZNANIU UDZIELA PEŁNOMOCNICTWA PANU LUDWIKOWI KOLICKIEMU. W/W PEŁNOMOCNIKA UPOWAŻNIA SIĘ DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ ZAKŁADU, Z WYJĄTKIEM ZBYCIA I OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NABYCIA I ZBYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. ZACIĄGNIĘCIE INNYCH ZOBOWIĄZAŃ (W TYM RÓWNIEŻ UMÓW NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH) O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20 TYS. ZŁ WYMAGA SIĘ DLA SWEJ WAŻNOŚCI PODPISU CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁDZIELCZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ANDRZEJ KUBIK
PREZES
2001-10-29
2010-06-18
ANDRZEJ MICHAŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-29
2002-08-22
MARIOLA SZCZEPAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-31
2018-12-21
ZBIGNIEW ADAMSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-18
2018-12-21
2001-10-29
2018-12-21
SPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO "PREBUD"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie