KRS 0000048899
REGON53221838800000
NazwaSTOWARZYSZENIE STOLARZY ŚLĄSKA OPOLSKIEGO "KLUB STOLARZA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTOLARZY ŚLĄSKA OPOLSKIEGO "KLUB STOLARZA"
Data rejestracji 01 paź 2001 (23 lata temu) 01 paź 2001
Data usunięcia 11 maj 2005 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres OLESKA, 64, OPOLE, 45-231, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2212Z WYDAWANIE GAZET #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530A RESTAURACJE #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMALOJZY DULAK
Likwidator
2004-02-06
2005-05-11
PIOTR FRANCISZEK DŁUGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2005-05-11
KRYSTOF JÓZEF KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2005-05-11
JÓZEF NIEŚWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2005-05-11
JÓZEF FRYDERYK SOCHOR
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2005-05-11
MICHAŁ ROBERT SYBOŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2005-05-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW PREZYDIUM ZARZĄDU, PRZY CZYM JEDNYM Z NICH MUSI BYĆ PREZES LUB ŁĄCZNIE V-CE PREZES I SKARBNIK.
NORBERT JERZY GANDYRA
PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU
2002-02-14
2004-02-06
TADEUSZ ADAM OLEJNIK
V-CE PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU
2002-02-14
2004-02-06
ALOJZY DULAK
SEKRETARZ - CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU
2002-02-14
2004-02-06
PIOTR JÓZEF POLIWODA
SKARBNIK - CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU
2002-02-14
2004-02-06
ZYGMUNT JÓZEF SZYDŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-14
2004-02-06
PAWEŁ STEFAN ZDZUJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-14
2004-02-06
PIOTR BIEŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-14
2004-02-06
REINHOLD REIJMUNT GOLENIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-14
2004-02-06
ALOJZY REINERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-14
2004-02-06
2001-10-01
2004-02-06
STOWARZYSZENIE STOLARZY ŚLĄSKA OPOLSKIEGO "KLUB STOLARZA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie