KRS 0000048640
REGON35067089600000
NazwaBA - MK SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBA - MK
Data rejestracji 01 paź 2001 (23 lata temu) 01 paź 2001
Data usunięcia 30 maj 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UJASTEK, 7, KRAKÓW, 30-969, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 511400,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 511400,00 PLN
Wartość nominalna akcji200,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2557
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #45 BUDOWNICTWO #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANETERESA RAJEWSKA
Likwidator
2005-01-24
2006-05-30
TADEUSZ FELIKS ŚLIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2004-07-08
BARBARA JANINA MATUSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2006-05-30
JACEK WOJCIECH JĘDRZEJKO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2001-12-13
MARIAN ANDRZEJ GRYGA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2006-05-30
ANDRZEJ STANISŁAW RADOŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-08
2006-05-30
ANDRZEJ STANISŁAW RADOŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2001-12-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDEM I ORGANAMI ADMINISTRACYJNYMI UPOWAŻNIENI SĄ: -SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, -ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TERESA RAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-01
2005-04-04
2001-10-01
2005-01-24
BA - MK SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie