KRS 0000048616
NIP1080020145
REGON63415759300000
NazwaAURUM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAURUM INWESTYCJE
Data rejestracji 08 paź 2001 (23 lata temu) 08 paź 2001
Data usunięcia 06 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SYTA, 175P, WARSZAWA, 02-987, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄTMICHAŁ KAROL ELSNER
Wspólnik
2001-10-08
2005-04-26
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400 PLN
LANDHANDEL GMBH DREBKAU
Wspólnik
2001-10-08
2005-04-26
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600 PLN
KNAUP VERMOGENSVERWALTUNG GMBH
Wspólnik
2005-04-26
2017-07-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
MARCO EULL
Likwidator
2016-02-12
2017-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
BERNADETTE MARIA KNAUP
PREZES ZARZĄDU
2001-10-08
2005-04-26
MICHAŁ KAROL ELSNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-08
2005-04-26
THOMAS PAULY KNAUP
PREZES ZARZĄDU
2005-04-26
2016-02-12
2001-10-08
2016-02-12
AURUM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-08
2016-01-21
AL. WIELKOPOLSKA, 28, POZNAŃ, 60-608, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie