KRS 0000048574
NIP5782670443
REGON17080284500000
Nazwa4CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa4CAR
Data rejestracji 04 paź 2001 (23 lata temu) 04 paź 2001
Data usunięcia 27 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIKOŁAJA REJA, 3, GDAŃSK, 80-404, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5782670443
data rejestracji 01 paź 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHMACIEJ BUKOWSKI
Wspólnik
2001-10-04
2010-04-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
GRZEGORZ MAREK MISIEWICZ
Wspólnik
2001-10-04
2010-04-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
MAREK ANDRZEJ SZYDZIK
Wspólnik
2010-04-19
2017-10-10
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 80.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ MAREK RESZKA
Wspólnik
2010-04-19
2013-01-07
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00ZŁ.
ADAM LEWANDOWSKI
Wspólnik
2010-04-19
2017-10-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00ZŁ.
WŁADYSŁAW TUR
Wspólnik
2017-10-10
2019-12-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
WALDEMAR GODLIŃSKI
Wspólnik
2017-10-10
2019-12-18
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ NIKONOROW
Wspólnik
2019-12-18
2022-10-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
GRZEGORZ MISIEWICZ
Likwidator
2006-04-06
2010-04-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
GRZEGORZ MAREK MISIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2006-04-06
PAWEŁ MAREK RESZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-19
2013-01-07
MAREK ANDRZEJ SZYDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-19
2017-10-10
WALDEMAR GODLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-10
2019-12-18
ANDRZEJ NIKONOROW
PREZES ZARZĄDU
2019-12-18
2022-10-27
2001-10-04
2006-04-06
"DOM-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-06
2010-04-19
"DOM-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-10-04
2010-04-19
MAZURSKA, 10, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2010-04-19
2010-06-07
KRĘTA, 67, GDAŃSK, 80-217, GDAŃSK, POLSKA
Km 236/21
2022-08-06
2023-12-27
1381.28 PLN
VI Nc-e 1798169/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Michał Opalski Kancelaria Komornicza nr XIX w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie