KRS 0000048243
NIP5961592731
REGON21119615500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "BUD-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "BUD-POL"
Data rejestracji 28 wrz 2001 (23 lata temu) 28 wrz 2001
Data usunięcia 20 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 106, MIĘDZYRZECZ, 66-300, MIĘDZYRZECZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 646000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5961592731
data rejestracji 02 paź 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJERZY JANELT
Wspólnik
2001-09-28
2019-02-20
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 106590-ZŁ.
JERZY JÓZEF KORZENIEWSKI
Wspólnik
2001-09-28
2019-02-20
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93670-ZŁ.
ZDZISŁAW STEFAN BARŁÓG
Wspólnik
2001-09-28
2019-02-20
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93670-ZŁ.
JERZY KAZIMIERZ KASZUBSKI
Wspólnik
2001-09-28
2019-02-20
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93670-ZŁ.
CZESŁAW DWORCZAK
Wspólnik
2001-09-28
2019-02-20
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 258400-ZŁ.
CZESŁAW DWORCZAK
Likwidator
2012-10-12
2019-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNO LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
CZESŁAW DWORCZAK
PREZES
2001-09-28
2012-10-12
2001-09-28
2001-10-02
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-MONTARZOWE "BUD-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-02
2012-10-12
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "BUD-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-28
2002-08-21
REYMONTA, 5, MIĘDZYRZECZ, 66-300, MIĘDZYRZECZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie