KRS 0000048126
REGON39037499400000
Nazwa"EKOLEGBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOLEGBAU
Data rejestracji 01 paź 2001 (23 lata temu) 01 paź 2001
Data usunięcia 18 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BROWARNA, 12, POLKOWICE, 59-100, POLKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIHENRYK GAWRZOŁ
Wspólnik
2001-10-01
2019-09-18
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500,00 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
TOMASZ ŁASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-01
2003-08-26
KRZYSZTOF WOJCIECH CISAK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-26
2019-09-18
2001-10-01
2019-09-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-01
2019-09-18
"EKOLEGBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-01
2019-09-18
BROWARNA, 12, POLKOWICE, 59-100, POLKOWICE, POLSKA
2001-10-01
2019-09-18
3710Z - ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU
2001-10-01
2019-09-18
3720Z - ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH
2001-10-01
2019-09-18
7011Z - ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-10-01
2019-09-18
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-10-01
2019-09-18
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
2001-10-01
2019-09-18
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2001-10-01
2019-09-18
9000A - WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW
2001-10-01
2019-09-18
9000B - UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
2001-10-01
2019-09-18
9000C - USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
2001-10-01
2019-09-18
9000D - ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie