KRS 0000048010
NIP5780000402
REGON00281318000000
Nazwa"LUPUS W. I K.MACIJEWICZ SPÓŁKA JAWNA"
Krótka nazwaLUPUS W. I K.MACIJEWICZ
Data rejestracji 03 paź 2001 (23 lata temu) 03 paź 2001
Data usunięcia 11 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SKRZYDLATA, 28, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5780000402
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
98102018110000090204227179
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEMATEUSZ MACIJEWICZ
Beneficjent
MACIEJ MACIJEWICZ
Beneficjent
WALDEMAR JÓZEF DUDZIK
Wspólnik
2001-10-03
2005-06-23
WOJCIECH ZBIGNIEW MACIJEWICZ
Wspólnik
2001-10-03
2012-12-11
KATARZYNA KRYSTYNA MACIJEWICZ
Wspólnik
2005-06-23
2012-12-11
MATEUSZ MACIJEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MACIEJ MACIJEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE WSPÓLNICY WOJCIECH MACIJEWICZ I KATARZYNA MACIJEWICZ
WALDEMAR JÓZEF DUDZIK
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-03
2005-06-23
WOJCIECH ZBIGNIEW MACIJEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-03
2012-12-11
KATARZYNA KRYSTYNA MACIJEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2005-06-23
2012-12-11
2001-10-03
2005-06-23
"LUPUS W.DUDZIK, W.MACIJEWICZ SPÓŁKA JAWNA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie