KRS 0000047692
NIP6740003872
REGON00034915100000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZŁOCIEŃCU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZŁOCIEŃCU
Data rejestracji 02 paź 2001 (23 lata temu) 02 paź 2001
Data usunięcia 20 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MIROSŁAWIECKA, 5, ZŁOCIENIEC, 78-520, ZŁOCIENIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARIA JAWORSKA
Likwidator
2013-08-12
2016-12-20
KRYSTYNA KARCZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-02
2006-08-25
KRYSTYNA ŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-02
2006-08-25
IZYDOR HENRYK OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2008-06-25
EWA PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2011-06-28
IRENA LAZAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2012-05-07
KRYSTYNA MATYSEK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2016-12-20
RYSZARD SZORDYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2016-12-20
KRYSTYNA KARCZ
Członek Organu Nadzoru
2011-06-28
2016-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
IZYDOR HENRYK OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-02
2006-08-25
WIESŁAWA KOSIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-02
2012-05-07
GENOWEFA MARIA KRAJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-02
2004-10-06
MARIA JAWORSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-06
2012-05-07
MARIA JAWORSKA
PREZES
2012-05-07
2013-08-12
GRAŻYNA MARIA BEREZOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-25
2013-08-12
2001-10-02
2013-08-12
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZŁOCIEŃCU
2001-10-02
2004-10-06
MIROSŁAWIECKA, 5, ZŁOCIENIEC, 78-520, ZŁOCIENIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie