KRS 0000047531
NIP9261529891
REGON97129403000000
Nazwa"LERCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLERCA
Data rejestracji 28 wrz 2001 (23 lata temu) 28 wrz 2001
Data usunięcia 15 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 26, TRZEBIECHÓW, 66-614, MASZEWO LUBUSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 24887100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9261529891
data rejestracji 01 wrz 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #013 ROZMNAŻANIE ROŚLIN #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #015 GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOWspólnik
2001-09-28
2005-02-03
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁOTYCH
01239288700000
FREDERIEK PAUL ANDRE LEROY
Wspólnik
2001-09-28
2005-08-11
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,- ZŁOTYCH.
EVA CALLENS
Wspólnik
2001-09-28
2005-08-11
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,- ZŁOTYCH
KRAFTWERK S.A.
Wspólnik
2005-02-03
2023-11-15
497742 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24887100,00 ZŁ
STEPHANE ROBERT MOENECLAEY
Prokurent
2014-06-06
2022-07-04
1962-03-02
PROKURA SAMOISTNA
LIEVEN JAN G CALLENS
Likwidator
2022-07-04
2023-11-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
LIEVEN JAN GUSTAFF CALLENS
CZŁONEK
2001-09-28
2005-06-24
FREDERIEK PAUL ANDRE LEROY
CZŁONEK
2001-09-28
2007-07-03
FABIEN PERCHERON
CZŁONEK
2001-09-28
2002-12-31
LIEVEN JAN G CALLENS
CZŁONEK
2007-07-03
2022-07-04
ANNE - MIEKE MARIA VERNACKT
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-16
2022-07-04
STEPHANE ROBERT MOENECLAEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-16
2014-04-24
1962-03-02
2001-09-28
2022-07-04
"LERCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-28
2001-11-22
26, TRZEBIECHÓW, 66-613, RADOMICKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie