KRS 0000047374
REGON01739102000000
NazwaFUNDACJA BUDOWY ZDROWIA I LECZENIA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUDOWY ZDROWIA I LECZENIA
Data rejestracji 25 wrz 2001 (23 lata temu) 25 wrz 2001
Data usunięcia 26 wrz 2006 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres SANDOMIERSKA, 12, WARSZAWA, 02-567, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Nieodpłatna działalność statutowa. (2)
#8532C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIAADAM PUŻYŃSKI
Likwidator
2006-06-19
2006-09-26
WIESŁAW STANO
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2006-09-26
KRYSTYNA BIS KOŚCIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2003-05-16
LIDIA MARTA PUŻYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2004-12-20
WOJCIECH SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-20
2006-09-26
BARBARA ZUB
Członek Organu Nadzoru
2004-12-20
2006-09-26
ELŻBIETA SKROBOSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2004-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
JÓZEFA STANISŁAWA DUTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-25
2003-12-08
TADEUSZ SZCZEPANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-25
2003-12-08
ADAM PUŻYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2006-06-19
JACEK KULCZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-16
2006-06-19
TADEUSZ ZENON TORZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-08
2006-06-19
2001-09-25
2006-06-19
FUNDACJA BUDOWY ZDROWIA I LECZENIA
2001-09-25
2003-04-14
CHOCIMSKA, 14, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie