KRS 0000046981
NIP7331277621
REGON47287364000000
Nazwa"GOSSO"- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"GOSSO"- LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 25 wrz 2001 (23 lata temu) 25 wrz 2001
Data usunięcia 31 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CESARKA K/STRYKOWA, 95-010, STRYKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8050000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1591Z PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH #1593Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1594Z PRODUKCJA JABŁECZNIKA I WIN OWOCOWYCH #1595Z PRODUKCJA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH NIE DESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1596Z PRODUKCJA PIWA #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7440Z REKLAMA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #1592Z PRODUKCJA ALKOHOLU ETYLOWEGO #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMIJACEK ZYBERT
Powiernik
2009-07-27
2011-01-31
DANIEL MARIAN GOSZCZYŃSKI
Wspólnik
2001-09-25
2011-01-31
80.498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.049.800 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRAŻYNA KLIMCZAK DULAS
PREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2006-12-22
IZABELA FILOMENA KUNIKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-12-22
2007-08-13
MARCIN BOLESŁAW MUCHA
PREZES ZARZĄDU
2007-08-13
2011-01-31
2001-09-25
2009-07-27
"GOSSO"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-25
2004-11-04
CESARKA K/STRYKOWA, 95-010, STRYKÓW, POLSKA
2004-11-04
2006-02-01
103, SZYDŁÓW, 95-083, LUTOMIERSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie