KRS 0000046980
NIP5210081154
REGON01003840800000
NazwaAGRO ZAOPATRZENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGRO ZAOPATRZENIE
Data rejestracji 25 paź 2001 (23 lata temu) 25 paź 2001
Data usunięcia 07 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 497, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 281840,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5210081154
data rejestracji 17 kwi 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWDANUTA MARIA GRUSZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-06-23
2018-06-11
DARIUSZ DARAŻ
Członek Organu Nadzoru
2018-06-11
2019-11-07
ANDRZEJ DORANT
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2006-04-14
TOMASZ JAN MARTYNI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2004-03-03
ZOFIA ELŻBIETA PLECHAN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2014-06-23
ANDRZEJ KONRAD BUNIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-14
2019-11-07
ALEKSANDER IRENEUSZ GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-10
2019-11-07
SŁAWOMIR MAREK KIJOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-03
2009-04-10
Wspólnik
2001-10-25
2019-11-07
542 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 281.840,00 ZŁ.
19002431000000
IRENEUSZ MAREK SĘDZIAK
Prokurent
2010-02-02
2010-09-03
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA SKŁADA PREZES SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UMOCOWANIA.
HALINA JÓZEFA DARAŻ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2019-11-07
2001-10-25
2019-11-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-25
2019-11-07
AGRO ZAOPATRZENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-25
2019-11-07
GRUNWALDZKA, 497, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
2019-09-02
2019-11-07
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2009-06-02
2019-11-07
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2009-06-02
2019-11-07
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2009-06-02
2019-11-07
4776Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2009-06-02
2019-11-07
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2009-06-02
2019-11-07
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2009-06-02
2019-11-07
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2009-06-02
2019-11-07
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2009-06-02
2019-11-07
8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie