KRS 0000046773
NIP8250003446
REGON00045351700000
Nazwa"ŁUKSJA" SPÓŁDZIELNIA IM.GEN.KLEEBERGA W ŁUKOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"ŁUKSJA" IM.GEN.KLEEBERGA W ŁUKOWIE
Data rejestracji 24 wrz 2001 (23 lata temu) 24 wrz 2001
Data usunięcia 21 cze 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres STAROPIJARSKA, 3, ŁUKÓW, 21-400, ŁUKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUWALDEMAR EDWARD PASIK
Pełnomocnik
2009-05-20
2010-06-21
SKŁADANIE ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, W TYM TAKŻE OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI.
JOLANTA TERESA KUDRYCKA
Pełnomocnik
2009-05-20
2010-06-21
SKŁADANIE ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, W TYM TAKŻE OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI.
ZOFIA ŻUK
Likwidator
2009-10-22
2010-06-21
JANUSZ FELICJAN SIPKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2010-06-21
RYSZARD BAREJ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2006-08-31
TERESA BIADUN
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2006-08-31
WITOLD BEKULARD
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2006-08-31
EWA CELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-27
2004-05-28
AGATA ŁOPACKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-28
2008-06-17
MICHAŁ TOMASZ WYSOKIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-28
2006-08-31
IRENA ELŻBIETA MATUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2010-06-21
ANNA MISZTA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2010-06-21
DANUTA MARIA GAJEK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2003-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADZCENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.
ZOFIA ŻUK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-24
2009-10-22
ALEKSANDRA MAJEWSKA
ZASTĘPCA PREZESA DS PRODUKCYJNO-HANDLOWYCH
2001-09-24
2003-02-27
WALDEMAR EDWARD PASIK
Z-CA PREZESA DS HANDLOWYCH
2001-09-24
2005-04-13
2001-09-24
2009-10-22
"ŁUKSJA" SPÓŁDZIELNIA IM.GEN.KLEEBERGA W ŁUKOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie