KRS 0000045997
NIP7122129655
REGON43077874900000
NazwaAUTOMOBILKLUB LUBELSKI MOTO-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUTOMOBILKLUB LUBELSKI MOTO-SPORT
Data rejestracji 20 wrz 2001 (23 lata temu) 20 wrz 2001
Data usunięcia 14 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PÓŁNOCNA, 22A, LUBLIN, 20-064, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7440Z REKLAMA #8041Z DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH KURSY NA PRAWO JAZDY #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMWspólnik
2001-09-20
2018-12-14
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000ZŁ.
00085053700000
BEATA KATARZYNA STACHURSKA
Likwidator
2008-10-31
2018-12-14
JERZY BOGDAN BUDZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2004-05-20
MACIEJ GRZEGORZ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2018-12-14
MARCIN BARTŁOMIEJ SOCHOŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2018-12-14
ARTUR STANISŁAW PRÓCHNIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-20
2018-12-14
ANDRZEJ TEODOR STACHURSKI
Kurator
2008-06-27
2008-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
PAWEŁ SEWERYN BOBIŃSKI
PREZES
2001-09-20
2008-06-27
2001-09-20
2008-10-31
AUTOMOBILKLUB LUBELSKI MOTO-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie