KRS 0000045878
NIP5830017305
REGON19031912200000
Nazwa"CARLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCARLAND
Data rejestracji 09 paź 2001 (23 lata temu) 09 paź 2001
Data usunięcia 20 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBROŃCÓW WYBRZEŻA, 27, GDAŃSK, 80-398, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6021 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, ROZKŁADOWY POZOSTAŁY #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMELŻBIETA MARIA SUSKA
Prokurent
2001-10-09
2011-03-29
PROKURA SAMOISTNA
HENRYK WALDEMAR KOŚNIEWSKI
Prokurent
2004-12-22
2011-03-29
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDER SUSKI
Likwidator
2011-03-29
2011-09-20
KLAUS GUNTER FARON
Likwidator
2011-03-29
2011-09-20
IRENA FARON
Likwidator
2011-03-29
2011-09-20
ALEKSANDER MARIAN SUSKI
Wspólnik
2004-12-22
2011-09-20
173 (STO SIEDEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ KWOCIE 17.300 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)
KLAUS GUNTER FARON
Wspólnik
2001-10-09
2011-09-20
327 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE 32.700 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ LUB WYDATKÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ALEKSANDER SUSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2011-09-20
KLAUS GUNTER FARON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-09
2011-09-20
IRENA FARON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-09
2011-09-20
2001-10-09
2011-03-29
"CARLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie