KRS 0000045783
NIP7480002088
REGON00046429000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W BABOROWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH W BABOROWIE
Data rejestracji 21 wrz 2001 (23 lata temu) 21 wrz 2001
Data usunięcia 08 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POWSTAŃCÓW, 90, BABORÓW, 48-120, BABORÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEJAN KALINIEC
Likwidator
2009-12-17
2011-09-08
EDWARD DRADRACH
Członek Organu Nadzoru
2008-09-10
2009-12-17
CZESŁAW ŚLIWA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-10
2011-09-08
ZDZISŁAWA RYSZARDA MARZEC
Członek Organu Nadzoru
2008-09-10
2011-09-08
ZDZISŁAW DOBROWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-10
2011-09-08
MAREK LINCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-10
2011-09-08
KRZYSZTOF MACIEJ MORDEL
Członek Organu Nadzoru
2008-09-10
2011-09-08
HENRYK MARIAN WILCZEK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-10
2011-09-08
ALICJA RAMOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-12-17
2011-09-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
BRONISŁAW KRACZEK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-21
2009-12-17
MARIAN TOMAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-21
2008-09-10
GRAŻYNA ROZALIA MORDEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-10
2009-12-17
JAN ALEKSANDER KALINIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-10
2009-12-17
2001-09-21
2009-12-17
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W BABOROWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie