KRS 0000045183
NIP8521068134
REGON81059913900000
Nazwa"LEGITIME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEGITIME
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 11 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUCJANA RYDLA, 6, SZCZECIN, 70-783, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#8021Z SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE #8010A SZKOLNICTWO PODSTAWOWE #8010B SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE #8022B LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE #8022D SZKOŁY POMATURALNE (POLICEALNE) #8030A SZKOŁY WYŻSZE #8030B WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKAKAROL SŁAWIK
Wspólnik
2001-09-19
2005-07-25
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,-ZŁ.
BRONISŁAWA BIELAK DZIDO
Wspólnik
2001-09-19
2005-07-25
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,-ZŁ.
TADEUSZ HANAUSEK
Wspólnik
2001-09-19
2004-03-26
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,-ZŁ.
EWA MARIA KOS
Wspólnik
2001-09-19
2007-12-11
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000,00 ZŁ (JEDENAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ROMANA MARIA MALINOWSKA
Wspólnik
2001-09-19
2004-03-26
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,-ZŁ.
WIESŁAWA MARIA HANAUSEK
Wspólnik
2004-03-26
2005-07-25
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
DARIUSZ BARGIEŁ
Wspólnik
2005-07-25
2007-12-11
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
EDWARD SOSNOWSKI
Wspólnik
2005-07-25
2007-12-11
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JANUSZ PRZEPIÓRKA
Wspólnik
2005-07-25
2007-12-11
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DARIUSZ STEFAN BARGIEŁ
Likwidator
2006-08-29
2007-12-11
JANUSZ PRZEPIÓRKA
Likwidator
2006-08-29
2007-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO
EWA MARIA KOS
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2005-07-25
KAROL SŁAWIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2005-07-25
DARIUSZ BARGIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2005-07-25
2006-08-29
EDWARD SOSNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-25
2006-08-29
JANUSZ PRZEPIÓRKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-25
2006-08-29
2001-09-19
2006-08-29
"LEGITIME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-19
2002-10-16
MONTE CASSINO, 30, SZCZECIN, 70-466, SZCZECIN, POLSKA
2002-10-16
2006-08-29
WOJSKA POLSKIEGO, 63, SZCZECIN, 71-400, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie