KRS 0000045018
NIP6310000730
REGON00843639800000
NazwaZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG TECHNICZNYCH "ELPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG TECHNICZNYCH "ELPA"
Data rejestracji 21 wrz 2001 (23 lata temu) 21 wrz 2001
Data usunięcia 15 mar 2018 15 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARSZAWSKA, 33C, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHTADEUSZ BOCHYŃSKI
Wspólnik
2001-09-21
2006-11-24
57 UDZIAŁÓW 2.850,00 ZŁ
KAZIMIERZ MAJOR
Wspólnik
2001-09-21
2018-03-15
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00;-ZŁ
KRZYSZTOF PSTRAŚ
Wspólnik
2001-09-21
2018-03-15
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00;-ZŁ
DANUTA BOCHYŃSKA PODLOCH
Wspólnik
2006-11-24
2018-03-15
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00;-ZŁ
KAZIMIERZ MAJOR
Likwidator
2016-03-01
2018-03-15
KRZYSZTOF PSTRAŚ
Likwidator
2016-03-01
2018-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KAZIMIERZ MAJOR
V-CE PREZES
2001-09-21
2016-03-01
KRZYSZTOF PSTRAŚ
PREZES
2001-09-21
2016-03-01
2001-09-21
2016-03-01
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG TECHNICZNYCH "ELPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-21
2008-09-26
ALEJA PRZYJAŹNI, 7, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2008-09-26
2016-03-01
SIENKIEWICZA, 10, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie