KRS 0000044904
REGON59211277200000
NazwaZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W OPOCZNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W OPOCZNIE
Data rejestracji 20 wrz 2001 (23 lata temu) 20 wrz 2001
Data usunięcia 16 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 5C, OPOCZNO, 26- 300, OPOCZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8299500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #4010 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #2666 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #5151 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWYGMINA OPOCZNO
Wspólnik
2001-09-20
2003-02-14
16.599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.299.500,00 ZŁOTYCH
590648379
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ DOM" W OPOCZNIE
Wspólnik
2003-02-14
2004-09-16
16.599 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 8.299.500,00 ZŁOTYCH
000485167
MIROSŁAW STANISŁAW KRESIŃSKI
Likwidator
2003-08-11
2004-09-16
MARIAN ADAM SROCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2003-06-27
MARIA SOŁTYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2003-06-27
JAN MARIAN ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2004-09-16
DANUTA GWADERA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-27
2004-09-16
MIROSŁAW MĄKOSA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-27
2004-09-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
MIROSŁAW STANISŁAW KRESIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-20
2003-08-11
ZOFIA GRZESIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-20
2003-08-11
2001-09-20
2003-08-11
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W OPOCZNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie