KRS 0000044713
NIP9462234033
REGON43120966300000
NazwaRATEX BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRATEX BIS
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 10 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 48, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#C GÓRNICTWO I KOPALNICTWO #E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #L DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6929Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z WYŁĄCZENIEM DORADZTWA PODATKOWEGO I DZIAŁALNOŚCI ZASTRZEŻONEJ DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #N OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO #952 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #F BUDOWNICTWOSTANISŁAW JAN KOPACZ
Wspólnik
2001-09-18
2007-09-03
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ.
ANDRZEJ STĘPNIAK
Wspólnik
2001-09-18
2002-10-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000ZŁ.
ROMAN MAREK ZBUCKI
Wspólnik
2001-09-18
2007-09-03
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ.
Wspólnik
2007-09-03
2011-06-10
150 UDZIAŁÓW PO 1000 PLN O WARTOŚCI 150.000,00 PLN
01228079200000
ROMAN MAREK ZBUCKI
Likwidator
2010-07-28
2011-06-10
ROMAN MAREK ZBUCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2008-09-05
MARIANNA STEFANIA STĘPNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2002-10-11
URSZULA KOPACZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2008-03-14
ALICJA ZBUCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2008-09-05
PAWEŁ ZBUCKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-14
2008-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
STANISŁAW JAN KOPACZ
PREZES
2001-09-18
2008-03-14
ANDRZEJ STĘPNIAK
WICEPREZES
2001-09-18
2002-10-11
ANNA MAGDALENA KOPACZ
PREZES ZARZĄDU
2008-03-14
2008-09-05
ADAM ZBUCKI
PREZES
2008-09-05
2010-02-05
ROMAN MAREK ZBUCKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-05
2010-07-28
2001-09-18
2008-09-05
RATEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-05
2010-07-28
RATEX BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-18
2003-03-12
ZEMBORZYCKA, 55, LUBLIN, 20-445, LUBLIN, POLSKA
2003-03-12
2008-09-05
DIAMENTOWA, 23, LUBLIN, 20-471, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie