KRS 0000044569
NIP5252244543
REGON01521372100000
Nazwa"MAG PROJEKT" SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"MAG PROJEKT" SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 17 wrz 2001 (23 lata temu) 17 wrz 2001
Data usunięcia 29 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZWEDZKA, 6, WARSZAWA, 03-420, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWKRZYSZTOF MAREK WAKAR
Prokurent
2002-08-09
2009-03-11
PROKURA SAMOISTNA
KAZIMIERZ KUKULSKI
Prokurent
2001-09-17
2002-08-09
SAMOISTNA
CLAUDE HENRI LADEUIX
Wspólnik
2001-09-17
2009-03-11
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37500 ZŁOTYCH
MAURICE MARIE CHATAIN
Wspólnik
2001-09-17
2009-03-11
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 ZŁOTYCH
KAZIMIERZ KUKULSKI
Wspólnik
2001-09-17
2002-08-09
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH
AZIM SHASAIDOV
Wspólnik
2009-03-11
2018-10-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF DĄBROWSKI
Kurator
2010-06-01
2011-04-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDU CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE
CLAUDE HENRI LADEUIX
PREZES ZARZĄDU
2001-09-17
2009-03-11
AZIM SHASAIDOV
PREZES ZARZĄDU
2009-03-11
2018-10-29
2001-09-17
2002-08-09
WIERZBOWA, 9/11, WARSZAWA, 00-094, WARSZAWA, POLSKA
2002-08-09
2004-04-20
KS. J. POPIEŁUSZKI, 17 C, WARSZAWA, 01-595, WARSZAWA, POLSKA
2004-04-20
2008-12-30
17 STYCZNIA, 32, WARSZAWA, 02-148, WARSZAWA, POLSKA
2008-12-30
2009-03-11
SZWEDZKA, 62, WARSZAWA, 03-420, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie