KRS 0000044558
NIP7123001058
REGON06011855100000
Nazwa"AGRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGRE
Data rejestracji 21 wrz 2001 (23 lata temu) 21 wrz 2001
Data usunięcia 15 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PÓŁŁANKI, 80, KRAKÓW, 30-740, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 204000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #013 ROZMNAŻANIE ROŚLIN #07 GÓRNICTWO RUD METALI #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #532 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #283 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYJĄTKIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUGRAŻYNA ARAŻNA
Wspólnik
2001-09-21
2008-07-16
1.000 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH.
MAREK ARAŻNY
Wspólnik
2001-09-21
2008-07-16
1.000 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH.
RAFAŁ SEBASTIAN ŚWIĄTNICKI
Wspólnik
2008-07-16
2020-07-15
2040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 204.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RAFAŁ SEBASTIAN ŚWIĄTNICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-16
2020-07-15
MAREK ARAŻNY
PREZES
2001-09-21
2008-07-16
GRAŻYNA ARAŻNA
WICEPREZES
2001-09-21
2008-07-16
2001-09-21
2008-07-16
"ARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-21
2008-07-16
STEFCZYKA, 32, LUBLIN, 20-151, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie