KRS 0000044376
REGON01062237200000
NazwaMAZOWIECKIE CENTRUM KARATE LEW W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAZOWIECKIE CENTRUM KARATE LEW
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 14 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres SKORUPKI, 12, LEGIONOWO, 05-120, LEGIONOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #9304 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJPAWEŁ RADWAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2017-12-14
PIOTR WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2004-10-07
ADAM STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-10-07
2017-12-14
KRZYSZTOF PIETRUCHA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-07
2017-12-14
MARCIN KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2004-10-07
DARIUSZ KOWALSKI
Likwidator
2017-07-11
2017-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES LUB Z JEGO UPOWAŻNIENIA WICEPREZES REPREZENTUJE KLUBU WOBEC WŁADZ, INSTYTUCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONE SĄ DWIE OSOBY PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA
RADOSŁAW KULIKOWSKI
PREZES
2001-09-19
2004-10-07
DARIUSZ KOWALSKI
VICE PREZES
2001-09-19
2004-10-07
DARIUSZ KOWALSKI
PREZES
2004-10-07
2017-07-11
MAGDALENA EWA OKULSKA
SKARBNIK
2001-09-19
2004-10-07
ANDRZEJ MUCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2004-10-07
JULISZ RADWAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2004-10-07
PIOTR WYSOCKI
VICE PREZES
2004-10-07
2017-07-11
WŁODZIMIERZ MAREK MAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-07
2017-07-11
AGATA MAJ
SKARBNIK
2004-10-07
2017-07-11
ARTUR AŁAWOMIR MURAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-07
2017-07-11
2001-09-19
2017-07-11
MAZOWIECKIE CENTRUM KARATE LEW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie