KRS 0000044338
NIP5262106417
REGON01283132900000
NazwaBIURO PODRÓŻY "EUROPA EXPRESS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO PODRÓŻY "EUROPA EXPRESS"
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 02 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TARCZYŃSKA, 22, WARSZAWA, 02-023, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 750000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 750000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji75000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6021C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7440Z REKLAMA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWYHUBERT MIROSŁAW KWIECIŃSKI
Likwidator
2012-11-30
2013-12-02
HUBERT MIROSŁAW KWIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-03
2013-12-02
HENRYK WALERY ZGORZELSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2013-12-02
MAREK STEFAN ŚLĄZAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2013-12-02
LESZEK KAROL LACHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2004-06-02
WOJCIECH MAREK PYKAŁO
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2008-09-03
JERZY MIECZYSŁAW ZATORSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2013-12-02
DOROTA KOWALUK
Członek Organu Nadzoru
2006-03-27
2013-12-02
MAŁGORZATA ŚLĄZAKOWSKA
Prokurent
2008-09-03
2010-12-03
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE JEGO PEŁNOMOCNICTWA.
MAŁGORZATA ŚLĄZAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2008-09-03
EWA MARTYNA MIŁOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2004-01-21
PIOTR SZOSTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2006-03-27
KATARZYNA KAMILA STRZEGOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-21
2008-09-03
KATARZYNA KAMILA STRZEGOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-09-03
2010-12-03
HUBERT MIROSŁAW KWIECIŃSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU
2010-12-03
2011-07-05
WOJCIECH KRZYSZTOF TOPOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-05
2012-11-30
2001-09-19
2012-11-30
BIURO PODRÓŻY "EUROPA EXPRESS" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-19
2004-01-21
GRÓJECKA, 59/63, WARSZAWA, 02-021, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-21
2008-09-03
GRÓJECKA, 59/63, WARSZAWA, 02-094, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie