KRS 0000044326
NIP8231482049
REGON71167476800000
NazwaPODLASKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPODLASKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 03 mar 2017 03 mar 2017
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ, 17, SUCHOŻEBRY, 08-125, SUCHOŻEBRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@PODLASKIEZRZESZENIE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHIGNACY ROMUALD JASZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2009-09-16
2017-03-03
WALDEMAR BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-31
2017-03-03
TADEUSZ ZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2006-05-15
MIROSŁAW HENRYK PRZESMYCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-15
2017-03-03
JANUSZ MIKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-16
2010-05-31
DARIUSZ MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2009-09-16
ANDRZEJ STANISŁAW TROCHIMIUK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2009-09-16
ANDRZEJ BŁOŃSKI
Likwidator
2016-06-20
2017-03-03
JANUSZ LECH
Likwidator
2016-06-20
2017-03-03
JAROSŁAW POSTRZYGACZ
Likwidator
2016-06-20
2017-03-03
SYLWESTER RZEWUSKI
Likwidator
2016-06-20
2017-03-03
JANUSZ KRASNODĘBSKI
Likwidator
2016-06-20
2017-03-03
DARIUSZ MAZUR
Likwidator
2016-06-20
2017-03-03
JANINA RADZIKOWSKA
Likwidator
2016-06-20
2017-03-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES
DARIUSZ KSIĘŻOPOLSKI
PREZES
2003-05-05
2006-05-15
JANINA RADZIKOWSKA
SAKRBNNIK
2001-09-18
2009-09-16
JANINA RADZIKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-09-16
2012-05-10
JANUSZ KRASNODĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-28
2009-09-16
PAWEŁ TCHÓRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-28
2003-05-05
PAWEŁ TCHÓRZEWSKI
WICEPREZES
2003-05-05
2006-05-15
PAWEŁ TCHÓRZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-15
2009-09-16
TOMASZ BOGUCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-05
2006-05-15
JANUSZ KRZYSZTOF LECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-15
2009-09-16
JANUSZ KRZYSZTOF LECH
PREZES ZARZĄDU
2012-05-10
2016-06-20
2001-09-18
2016-06-20
PODLASKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ
2001-09-18
2004-05-17
WOLNOŚCI, 46, SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300, SOKOŁÓW PODLASKI, POLSKA
2004-05-17
2010-02-04
KAROWA, 9, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
2010-02-04
2014-01-14
BRZESKA, 76, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie