KRS 0000043900
NIP7792161069
REGON63424060900000
NazwaDOM KUPIECKI "DUKAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOM KUPIECKI "DUKAT"
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 28 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BYSTRA, 7, POZNAŃ, 61-366, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #525 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄMAŁGORZATA ŚPIEWAKOWSKA
Wspólnik
2001-09-19
2003-08-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 PLN
JACEK STANISŁAW KOSTRZEWA
Wspólnik
2003-08-11
2004-09-20
ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 95 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ - 47.500,00 ZŁ
KAZIMIERZ RATAJCZAK
Wspólnik
2004-09-20
2008-01-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
KATSIARYNA ANTSULEVICH
Wspólnik
2008-01-11
2020-05-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAŁGORZATA ŚPIEWAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2003-08-11
AGATA MARIA WACHOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-11
2004-09-20
KAZIMIERZ RATAJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-20
2008-01-11
ALIAKSANDR PAPCHYNSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-11
2009-10-26
DZMITRY ANDRUSHCHANKA
PREZES ZARZĄDU
2009-10-26
2020-05-28
2001-09-19
2003-08-11
JUGOSŁOWIAŃSKA, 18, POZNAŃ, 60-301, POZNAŃ, POLSKA
2003-08-11
2003-11-25
GWARNA, 13, POZNAŃ, 61-702, POZNAŃ, POLSKA
2003-11-25
2004-03-23
SKARBKA, 40, POZNAŃ, 60-348, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie