KRS 0000043840
REGON51139756500000
NazwaPETRO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPETRO ENERGIA
Data rejestracji 20 wrz 2001 (23 lata temu) 20 wrz 2001
Data usunięcia 17 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 67, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATOMASZ ZAJĄC
Wspólnik
2001-09-20
2021-09-17
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW KWACZ
Wspólnik
2001-09-20
2021-09-17
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400 ZŁOTYCH
ANDRZEJ PRZYGODZKI
Wspólnik
2001-09-20
2021-09-17
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300 ZŁOTYCH
TOMASZ ZAJĄC
Prokurent
2001-12-07
2021-09-17
SAMOISTNA
IWONA DRZEWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2021-09-17
ANNA GBUR
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2021-09-17
ROBERT ŁUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2021-09-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ PRZYGODZKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-20
2001-12-07
ZBIGNIEW KWACZ
PREZES
2001-12-07
2021-09-17
2001-09-20
2001-12-07
STAROMIEJSKA, 16, OLSZTYN, 10-029, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie