KRS 0000043756
NIP6570387588
REGON29050167400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG REMONTOWO-MONTAŻOWYCH W KIELCACH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRACY USŁUG REMONTOWO-MONTAŻOWYCH W KIELCACH LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 25 lut 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres CHAŁUBIŃSKIEGO, 42, KIELCE, 25-619, KIELCACH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2953Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓWCTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCHTERESA BEKIER
ZARZĄDCA ZAGRANICZNY
2009-12-11
2009-12-11
MAREK BOLESŁAW DOBROWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2004-09-29
EDWARD SZCZEPAN JOPKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2004-09-29
MIROSŁAW GRZEGORZ GAWEŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2004-09-29
RYSZARD BENEDYKT SKOTNICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2004-09-29
WŁADYSŁAW RADEK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2004-09-29
ZBIGNIEW HENRYK ZAPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2010-02-25
BOGUSŁAW SMELCERZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2010-02-25
DOROTA CZESŁAWA KASPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-29
2010-02-25
STANISŁAW KUNDERA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-29
2005-08-23
JAN KOPEĆ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-29
2010-02-25
TERESA BEKIER
Powiernik
2009-12-11
2010-02-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZEZ SWE PODPISY POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
ZBIGNIEW BERNAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-29
2010-02-25
STANISŁAW KUNDERA
PREZES ZARZĄDU
2005-08-23
2010-02-25
JAN MOJECKI
PREZES
2002-10-03
2005-08-23
ZDZISŁAW JERZY KOCZNUR
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2002-10-03
WIESŁAW STANISŁAW FRANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2002-10-21
CZESŁAW MARIAN BĘBEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2002-10-21
MAREK ŁUKAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-21
2004-09-29
RAFAŁ WOJCIECH RADEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-29
2010-02-25
ZBIGNIEW BARTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-21
2004-09-29
2001-09-19
2009-12-11
SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG REMONTOWO-MONTAŻOWYCH W KIELCACH
2001-09-19
2008-12-29
HAUKE BOSAKA, 8, KIELCE, 25-217, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie