KRS 0000043510
NIP7770000910
REGON00037628300000
NazwaREJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREJONOWA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 19 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SZCZAWNICKA, 1, POZNAŃ, 60-471, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJADWIGA HOPPEL
Członek Organu Nadzoru
2002-09-02
2010-07-16
STEFAN RATAJAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-02
2010-07-16
MIECZYSŁAW POŁOK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-10
2016-07-19
TERESA BENTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-16
2016-07-19
HANNA HEDERYCH
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2002-09-02
REGINA LUBKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2002-09-02
MARIA GRALAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2016-07-19
MICHAŁ GÓRALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2006-07-10
JAN SIEG
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2010-07-16
ALEKSANDER JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2016-07-19
MARIA BARANOWSKA
Likwidator
2015-09-25
2016-07-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW PREZESA ZARZĄDU
WŁADYSŁAW WOJTALAK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2015-09-25
MARIA BARANOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2001-09-19
2006-08-23
2001-09-19
2015-09-25
REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie