KRS 0000043486
NIP7351059577
REGON00125220600000
NazwaCECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY SKÓRZANEJ W NOWYM TARGU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY SKÓRZANEJ W NOWYM TARGU
Data rejestracji 27 wrz 2001 (23 lata temu) 27 wrz 2001
Data usunięcia 27 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaCECH RZEMIEŚLNICZY
Adres WAKSMUDZKA, 115, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4624Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMISTANISŁAW KORCZAK
Likwidator
2014-07-24
2014-11-27
ANDRZEJ RAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2013-05-09
ZBIGNIEW HUZIOR
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2009-05-25
JAN HUZIOR
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2005-07-15
WŁODZIMIERZ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2002-07-24
TADEUSZ TRUTY
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2005-07-15
STANISŁAW AMBROŻ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2009-05-25
MARIANNA CHUDOBA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-15
2013-05-09
ANDRZEJ REJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-15
2009-05-25
JACEK RYSZARD MICHNIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-25
2013-05-09
WŁADYSŁAW ŁUKASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-25
2013-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. CECH REPREZENTOWANY JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ STARSZEGO CECHU LUB PRZEZ PODSTARSZECHO CECHU. 2. OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH CECHU SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. 3. ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKÓW DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI IKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH, OKREŚLAJĄC JEDNOCZEŚNIE ZAKRES DO ICH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW.
ALOJZY LICHOSYT
SEKRETARZ
2002-09-17
2009-05-25
KAZIMIERZ HUZIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-27
2005-07-15
JÓZEF WOJCIECH CZERNECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-24
2005-07-15
FILIP ZABRZESKI
STARSZY CECHU RZEMIOSŁ SKÓRZANYCH
2001-09-27
2005-07-15
JANUSZ KOLUSZ
STARSZY CECHU
2005-07-15
2009-05-25
MARIA CZERNECKA
SEKRETARZ
2001-09-27
2002-07-24
JAN JASKIERSKI
SKARBNIK
2001-09-27
2005-07-15
JAN JASKIERSKI
CZŁONEK
2005-07-15
2005-08-09
CZESŁAW KACZMARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-27
2002-07-24
ALOJZY LICHOSYT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-27
2002-09-17
2001-09-27
2014-07-24
CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY SKÓRZANEJ W NOWYM TARGU
2001-09-27
2009-05-25
SZAFLARSKA, 9, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
2009-05-25
2013-05-09
KOŚCIELNA, 20, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie