KRS 0000043266
REGON47063109600000
Nazwa"MARTIN MILLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARTIN MILLER POLSKA
Data rejestracji 13 wrz 2001 (23 lata temu) 13 wrz 2001
Data usunięcia 25 kwi 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZGIERSKA, 73, ŁÓDŹ, 91-463, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2861Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCHMETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁARYSZARD STEFAN POBORSKI
Wspólnik
2001-09-13
2006-04-25
194 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.400 ZŁ
ICS INDUSTRIE MANAGEMENT CONSULTING GMBH
Wspólnik
2001-09-13
2006-04-25
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500 ZŁ
JERZY RAFAŁ SZLOSER
Prokurent
2001-09-13
2005-07-06
PROKURA SAMOISTNA
RENATA EWA SZLOSER POBORSKA
Likwidator
2005-07-06
2006-04-25
RYSZARD STEFAN POBORSKI
Likwidator
2005-07-06
2006-04-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
RYSZARD STEFAN POBORSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-13
2005-07-06
RENATA EWA SZLOSER POBORSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2001-09-13
2005-07-06
2001-09-13
2005-07-06
"MARTIN MILLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie