KRS 0000043190
NIP5971473235
REGON21061154000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLKO" W BOLESZKOWICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "BOLKO" W BOLESZKOWICACH
Data rejestracji 07 gru 2001 (23 lata temu) 07 gru 2001
Data usunięcia 13 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. OSIEDLE JAŚMINOWE, 4, BOLESZKOWICE, 74-407, BOLESZKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKZYGMUNT KAZIMIERZ KOSIOREK
Pełnomocnik
2010-12-17
2018-08-10
DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI NA WARUNKACH STATUTOWYCH, A TAKŻE WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI WSZYSTKICH INSTANCJI, ORAZ UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW.
MAGDA ŁAZORCZYK
Likwidator
2018-08-10
2019-02-13
KRYSTYNA DARDZIKOWSKA
Likwidator
2018-08-10
2019-02-13
BOLESŁAW CZYŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2011-03-28
ANNA GLUTH
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2004-06-03
BARBARA LUCJA CHORĄGWICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2005-07-07
BARBARA KRĘŻEL
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2005-07-07
MIROSŁAWA DANUTA TYDA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2004-06-03
JOLANTA GRAŻYNA GAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-03
2011-03-28
JAROSŁAW JAN SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-03
2011-03-28
HELENA MAKRZANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-07
2011-03-28
KRZYSZTOF STĘPOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-07
2011-03-28
MONIKA ŁAZORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-28
2014-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA WSPÓLNA CONAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ANNA MARIA SZWEDA
PREZES
2001-12-07
2005-07-07
KRYSTYNA DARDZIKOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2001-12-07
2005-07-07
KRYSTYNA DARDZIKOWSKA
PREZES
2005-07-07
2018-08-10
KRZYSZTOF STĘPOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-07
2005-07-07
BARBARA KRĘŻEL
Z- CA PREZESA
2005-07-07
2014-11-17
ANNA GLUTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-07
2018-08-10
MAGDA ŁAZORCZYK
ZASTĘCA PREZESA
2014-11-17
2018-08-10
2001-12-07
2018-08-10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLKO" W BOLESZKOWICACH
2001-12-07
2018-03-05
OS. 40-LECIA PRL, 4, BOLESZKOWICE, 74-407, BOLESZKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie