KRS 0000043179
REGON00044826100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W LUBARTOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W LUBARTOWIE
Data rejestracji 11 wrz 2001 (23 lata temu) 11 wrz 2001
Data usunięcia 22 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KS.ALEKSANDRA SZULCA, 1, LUBARTÓW, 21-100, LUBARTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWAJAN PIEKARZ
Likwidator
2007-08-28
2009-06-22
MARIA SIEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2009-06-22
ANIELA TEODOZJA DESSAUER
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2006-08-23
RADOSŁAW HENRYK SIEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2002-07-30
JOANNA SUGIER
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2004-06-22
JAN PIEKARZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2004-06-22
JAN PAPROCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2004-06-22
KRYSTYNA REGINA CHOSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2006-08-23
ANDRZEJ JÓZEF CHABROS
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2009-06-22
STANISŁAWA ZOFIA RAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-23
2009-06-22
EDYTA KATARZYNA KUKIER
Członek Organu Nadzoru
2006-08-23
2009-06-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ZYGMUNT BRONISŁAW BIENIEK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-11
2006-05-26
LECH STANISŁAW ŻMUDA
ZASTĘPCA PREZESA
2001-09-11
2006-05-26
EDWARD ŚPIEWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-11
2006-05-26
JAN PIEKARZ
PREZES ZARZĄDU
2006-05-26
2007-08-28
ANDRZEJ ZBIGNIEW WOJTYSIAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-05-26
2007-08-28
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ GIERASIMIUK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-05-26
2007-08-28
2001-09-11
2007-08-28
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W LUBARTOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie