KRS 0000043079
NIP8512746988
REGON81239364300000
Nazwa"AUTO NAD ODRĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUTO NAD ODRĄ
Data rejestracji 12 wrz 2001 (23 lata temu) 12 wrz 2001
Data usunięcia 24 mar 2022 24 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROENTGENA, 2, SZCZECIN, 71-687, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8512746988
data rejestracji 19 wrz 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHFRANCISZEK JAREK
Wspólnik
2001-09-12
2022-03-24
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,- ZŁ.
ANDRZEJ WESZKA
Wspólnik
2001-09-12
2019-03-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,- ZŁ.
JOLANTA KRYSTYNA WESZKA
Wspólnik
2019-03-27
2022-03-24
1/3 Z 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁ, STANOWIĄCE WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWĄ Z : MAGDALENĄ JANINĄ SZKUP, SEBASTIANEM WESZKA;
MAGDALENA JANINA SZKUP
Wspólnik
2019-03-27
2022-03-24
1/3 Z 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁ, STANOWIĄCE WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWĄ Z : JOLANTĄ KRYSTYNĄ WESZKA, SEBASTIANEM WESZKA;
SEBASTIAN WESZKA
Wspólnik
2019-03-27
2022-03-24
1/3 Z 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁ, STANOWIĄCE WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWĄ Z : MAGDALENĄ JANINĄ SZKUP, JOLANTĄ KRYSTYNĄ WESZKA.
JOLANTA KRYSTYNA WESZKA
Likwidator
2021-05-26
2022-03-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ANDRZEJ WESZKA
PREZES SPÓŁKI
2001-09-12
2019-03-27
FRANCISZEK JAREK
WICEPREZES SPÓŁKI
2001-09-12
2019-03-27
FRANCISZEK JAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-27
2021-05-26
2001-09-12
2021-05-26
"AUTO NAD ODRĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie