KRS 0000043078
NIP8992456723
REGON93269067000000
Nazwa"WIŚNIOWA GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIŚNIOWA GÓRA
Data rejestracji 11 wrz 2001 (23 lata temu) 11 wrz 2001
Data usunięcia 08 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 11, SIENNA, 57-550, STRONIE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #55 HOTELE I RESTAURACJE #45 BUDOWNICTWOROSA JOSEPHA MORTELMANS
Wspólnik
2001-09-11
2007-03-13
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DAGMARA MAŁGORZATA JASZTAL
Wspólnik
2001-09-11
2005-02-18
51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 25.500 PLN (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANDRZEJ KŁOS
Wspólnik
2007-03-13
2008-07-21
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
STANISŁAW HACZKIEWICZ
Wspólnik
2007-03-13
2008-07-21
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JOZEF KWIATKOWSKI
Wspólnik
2007-03-13
2008-07-21
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
AS-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2007-03-13
2008-07-21
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-07-21
2013-02-08
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
93186939000000
STANISŁAW HACZKIEWICZ
Wspólnik
2013-02-08
2018-01-08
1900 (JESEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 950.000 (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
STANISŁAW HACZKIEWICZ
Likwidator
2016-03-11
2018-01-08
JOANNA FEDCZYNA
Prokurent
2008-07-21
2016-03-11
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
ANDRZEJ KŁOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-13
2008-07-21
JOZEF KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-13
2008-07-21
AGNIESZKA RENATA BALCZUN
PREZES ZARZĄDU
2008-07-21
2011-05-18
MARIUSZ NIEMIEC
PREZES ZARZĄDU
2011-05-18
2013-07-26
STANISŁAW HACZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-07-26
2016-03-11
ROSA JOSEPHA MORTELMANS
PREZES
2001-09-11
2007-03-13
STANISŁAW HACZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-13
2008-07-21
2001-09-11
2016-03-11
"WIŚNIOWA GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-11
2007-03-13
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 204, WROCŁAW, 53-140, WROCŁAW, POLSKA
2007-03-13
2007-04-03
SŁONIMSKA, 29, WROCŁAW, 54-618, WROCŁAW, POLSKA
2008-09-18
2013-02-08
STRZEGOMSKA, 236A, WROCŁAW, 54-432, WROCŁAW, POLSKA
2013-02-08
2013-07-26
ROGOWSKA, 117B, WROCŁAW, 54-440, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie