KRS 0000043040
REGON00033351700000
NazwaHANDLOWO - WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLHURT" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWO - WYTWÓRCZA PRACY "POLHURT"
Data rejestracji 11 wrz 2001 (23 lata temu) 11 wrz 2001
Data usunięcia 12 maj 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres HANDLOWA, 7, BIAŁYSTOK, 15-399, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJAN ANTONI HUNIEWICZ
Likwidator
2003-08-05
2004-05-12
JAN ANATOL HUNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2003-08-05
ALINA KRĘTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2004-05-12
MAŁGORZATA CZARNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2004-05-12
WALENTYNA IWANIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2004-05-12
DANUTA GUL
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2004-05-12
EUGENIA SOKOŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2004-05-12
HALINA BANCAREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2004-05-12
WALENTY SACZKO
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2004-05-12
ALICJA DAKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2004-05-12
CECYLIA RYGOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-05
2004-05-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ANATOL SIERGIEJUK
PREZES
2001-09-11
2003-08-05
TADEUSZ OLEŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2001-09-11
2003-08-05
2001-09-11
2003-08-05
HANDLOWO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLHURT"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie