KRS 0000042999
NIP6631600362
REGON29098065700000
Nazwa"MARYWIL-1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARYWIL-1
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 02 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 7, SUCHEDNIÓW, 26-130, SUCHEDNIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 73700,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (49)
#2625Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH POZOSTAŁYCH #2626Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2621Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH #2622Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #2513B PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACHZAKŁADY WYROBÓW KAMIONKOWYCH "MARYWIL" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-09-18
2020-06-02
549 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.450,00 ZŁ
290802536
WIESŁAW ANDRZEJ BODO
Wspólnik
2001-09-18
2002-12-03
390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500,00 ZŁ
TADEUSZ JAROSŁAW STĘPIEŃ
Wspólnik
2002-12-03
2020-06-02
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ
ROMUALD WINCENTY TUMULEC
Likwidator
2003-04-17
2003-12-18
STANISŁAW WŁODZIMIERZ TUŻNIK
Likwidator
2003-12-18
2020-06-02
MAREK MARIAN SEREK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2002-12-03
HENRYK ADAM DAWIDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2002-12-03
BRONISŁAW MIROSŁAW GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2002-12-03
ANDRZEJ DARIUSZ GAŁCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2003-10-15
MAREK FELIKS BANASZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2020-06-02
MARIAN KRZYSZTOF LESKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2003-10-15
TERESA ANNA TURCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2020-06-02
DARIUSZ CZAJ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2020-06-02
PIOTR KRUPA
NADZORCA SĄDOWY
2004-07-15
2020-06-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
ROMUALD WINCENTY TUMULEC
PREZES ZARZĄDU
2001-09-18
2003-04-17
MARIAN KRZYSZTOF LESKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-09-18
2002-12-03
TADEUSZ JAROSŁAW STĘPIEŃ
V-CE PREZES
2002-12-03
2003-04-17
2001-09-18
2003-04-17
"MARYWIL-1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie