KRS 0000042923
NIP1132188780
REGON01612414900000
NazwaRECE ALFA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRECE ALFA POLAND
Data rejestracji 24 wrz 2001 (23 lata temu) 24 wrz 2001
Data usunięcia 19 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIEJSKA, 9, WARSZAWA, 00-480, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOREAL ESTATE CENTRAL EUROPE HOLDING APS
Wspólnik
2001-09-24
2009-11-19
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 48.500 ZŁOTYCH
JAN BJERREGAARD CHRISTENSEN
Likwidator
2008-06-25
2009-11-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAN WŁODZIMIERZ GĄSIOREK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-24
2002-02-15
PETER MICHAEL MAJGAARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-24
2002-02-15
PETER MICHAEL MAJGAARD
PREZES ZARZĄDU
2002-02-15
2002-06-28
JACEK MAREK WESOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-15
2002-06-28
JACEK MAREK WESOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-28
2007-09-19
JAN BJERREGAARD CHRISTENSEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-28
2008-06-25
2001-09-24
2008-06-25
RECE ALFA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-24
2002-06-28
BOROWSKIEGO, 2, WARSZAWA, 03-475, WARSZAWA, POLSKA
2002-06-28
2003-10-15
WASZYNGTONA, 146, WARSZAWA, 04-078, WARSZAWA, POLSKA
2003-10-15
2005-06-17
ALZACKA, 5, WARSZAWA, 03-972, WARSZAWA, POLSKA
2005-06-17
2007-05-09
PORY, 59, WARSZAWA, 02-757, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie