KRS 0000042860
NIP9542386992
REGON27763000200000
NazwaGREG PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGREG PRINT
Data rejestracji 13 wrz 2001 (23 lata temu) 13 wrz 2001
Data usunięcia 01 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OKOPOWA, 2A, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 57050,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542386992
data rejestracji 12 kwi 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWMARIAN KRZYSZTOF CZERNY
Beneficjent
IWONA ALICJA FRĄCZEK
zgłaszający - likwidator
MARIAN KRZYSZTOF CZERNY
Wspólnik
2001-09-13
2022-04-01
1130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.500,00 ZŁ
IWONA FRĄCZEK
Likwidator
2021-06-25
2022-04-01
MARIAN KRZYSZTOF CZERNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PAWEŁ GRZEGORZ HALAMA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-13
2002-09-10
PAWEŁ GRZEGORZ HALAMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-10
2003-10-27
PAWEŁ GRZEGORZ HALAMA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-27
2016-01-28
PAWEŁ GRZEGORZ HALAMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-28
2019-03-14
MARIAN KRZYSZTOF CZERNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-13
2002-09-10
FRANCISZEK STANISŁAW PROCEK
PREZES ZARZĄDU
2002-09-10
2003-10-27
IWONA FRĄCZEK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-28
2021-06-25
JERZY BRUDNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-14
2021-05-25
2001-09-13
2016-01-28
"EUROINTEGRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2016-01-28
2021-06-25
GREG PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-13
2002-12-11
FRANCUSKA, 70, KATOWICE, 40-028, KATOWICE, POLSKA
2002-12-11
2003-10-27
RYMERA, 3, KATOWICE, 40-048, KATOWICE, POLSKA
2006-04-12
2010-03-29
WROCŁAWSKA, 10, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2010-03-29
2016-01-28
RYNEK, 6, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2016-01-28
2021-05-25
UL. POEZJI, 19, GLIWICE, 44-113, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie