KRS 0000042799
NIP7541098273
REGON53050397200000
NazwaOPOLSKA FUNDACJA ANTYNOWOTWOROWA
Krótka nazwaOPOLSKA ANTYNOWOTWOROWA
Data rejestracji 10 wrz 2001 (23 lata temu) 10 wrz 2001
Data usunięcia 02 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres LUBOSZYCKA, 11, OPOLE, 45-215, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DANUTA LEPUCKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-20
2022-06-02
JAN BRONIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-12-20
2022-06-02
JÓZEF PĘKALA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-20
2018-03-14
MARIA PAMUCKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2022-06-02
PIOTR KAZIMIERZ NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2004-12-20
ANDRZEJ NAMYSŁO
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2004-12-20
LESZEK WINNICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2017-02-14
WACŁAW DMOCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2022-06-02
IRENA HALOTA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2022-06-02
ELŻBIETA DUDA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2004-12-20
MARLENA JOLANTA KUCHARZ
Likwidator
2020-10-29
2022-06-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DYREKTOR ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK WSKAZANY PRZEZ DYREKTORA SPOŚRÓD CZŁONKÓW RADY.
JANUSZ PATYK
DYREKTOR
2001-09-10
2020-10-29
ELŻBIETA SYRYTCZYK
ZASTĘPCA DYREKTORA
2001-09-10
2020-10-29
RÓŻA MARIA PONSA
CZŁONEK ZARZĄDU - KSIĘGOWA
2001-09-10
2002-09-10
MARLENA JOLANTA KUCHARZ
CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNA KSIĘGOWA
2002-09-10
2020-10-29
2001-09-10
2004-02-18
KATOWICKA, 66 A, OPOLE, 45-060, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie